经营范围: 房产信息咨询。(国家有专项规定除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐燕 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 岑晶果* 执行董事, 2 岑晶果* 经理, 3 田辉 监事
来源:中国家纺网 2019-08-22
来源:北新官网 2019-08-29
来源:凤凰网-资讯 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:腾讯-大楚网 2019-08-26
来源:品牌互动网 2019-08-29
更多 >