经营范围: 网站建设、网络系统集成、网络技术服务;计算机配件销售;广告设计、发布及代理。(以上经营范围涉及前置许可的除外)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 陈赛男; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 陈淑英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 姓名: 陈淑英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 姓名: 陈文彬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 程武红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 沈卫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 翁东东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 徐志芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 赵魁忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 周骅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >