经营范围: 技术交流与推广,会议服务,节能监测,节能技术推广与服务,商业贸易服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
林三豹 | -- | - | ||
胡珊 | -- | - | ||
杨骅 | -- | - | ||
张德胜 | -- | - | ||
程玉华 | -- | - |
变更前:无
变更后:刘全耀:;黄永强:;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >