经营范围: 非证券类股权投资;投资管理;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张爱龙 | -- | |||
熊仕诚 | -- | |||
何磊 | -- | |||
苏世功 | -- | |||
宋国清 | -- |
变更前:无
变更后:陆伟,王勇,张国春,宋国清,张爱龙,刘下明,潘其武,何磊,黄新平,黄晓俊,王平理,关海林,李放,曾润保,戚良猛,何丹地,徐二芳,孙青松,曹晓,沈虹,苏世功,马晓萍,薛丽莉,熊仕诚
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:环球网-时尚 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:艾肯家电网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:央广网-四川分网 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
更多 >