经营范围: 实业投资;投资管理;投资项目管理;资产管理;酒店管理;物业管理;企业管理咨询;经济与商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
蔡远 | -- | |||
王威力 | -- | |||
蔡亮亮 | -- |
变更前:无
变更后:焦彩连
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:板川SAKACO官 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >