经营范围: 投资管理;投资咨询;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陶伟 | -- | |||
陈志力 | -- | |||
朱桂勇 | -- | |||
谢良辉 | -- | |||
何川 | -- |
变更前:无
变更后:刘冰冰,杨海,田姝,朱桂勇,徐峰,马宝驰,陶伟,熊颖龄,王磊,陈晗,王丰,谢良辉,何川,江永红,蒋晓银,王锦锋,窦志强,王涵齐,向科,曾广荣,陈炼,陈志力,程应凯,陆志伟,朱华亮,赵奇,梅东,王维,胡诚,孟磊,宋若愚,巴阳,黄成才,张壮,张东明,胡斌,员鹏,周训臣
来源:CNPP/买购网 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >