经营范围: 企业投资管理、咨询、财务咨询;资产委托管理;资产重组策划及信息咨询、商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
戴福书 | -- | |||
倪双生 | -- | |||
吴志兰 | -- | |||
沈玉红 | -- |
变更前:无
变更后:种植、销售蔬菜、初级农产品;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、代理进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
高田贤三(TAKADA KENZO)-Kenzo公司创始人介绍
来源: 2019-08-28
德尔菲娜·阿尔诺 -LV (LOUIS VUITTON) 集团总裁介绍
来源: 2019-08-22
更多 >