经营范围: 投资信息咨询、投资管理、经济贸易咨询;金属制品、有色金属销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄观星 | -- | |||
胡鹏飞 | -- |
变更前:无
变更后:黄观星
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
Gian Giacomo Ferraris-意大利范思哲集团CEO介绍
来源: 2019-08-29
桑图·范思哲(Santo Versace)-范思哲集团公司董事长介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >