经营范围: 钢结构加工、生产、安装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郭桂英 | -- | 20.00万 | 20.00万 | 20% |
吴小兵 | -- | 80.00万 | 80.00万 | 80% |
变更前:无
变更后:李林洋
来源:玉兰官网 2019-08-28
来源:顶上官网 2019-08-27
来源:玉兰官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:深圳新闻网 2019-08-27
来源:玉兰官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >