经营范围: 机电设备、通信设备和通讯设备(不含卫星电视地面接收及无线电发射设备)、工业自动化控制设备、机电设备的租赁及技术咨询、技术服务;投资咨询;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴国建 | -- | - | ||
焦晶晶 | -- | - |
变更前:无
变更后:焦晶晶,吴国建
来源:太平洋时尚网 2019-08-28
来源:凤凰网-厦门频道 2019-08-28
来源:真维斯官网 2019-08-29
来源:华衣网-资讯 2019-08-29
来源:和讯-财经新闻 2019-08-29
来源:山西出版传媒网-新 2019-08-27
来源:慧聪服装网 2019-08-26
来源:环球网-财经 2019-08-26
更多 >