经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:文化教育艺术活动的策划、交流、咨询;教育信息咨询;教育软件开发;企业管理咨询;商务咨询;企业形象策划;广告的设计制作、代理、发布;展览展示服务;会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘晶 | -- |
变更前:无
变更后:1 李业兴 自然人股东, 2 田勇 自然人股东, 3 庞燕光 自然人股东, 4 王庆祥 自然人股东, 5 张晓旭 自然人股东, 6 张宇 自然人股东, 7 李钒 自然人股东, 8 孙冬冬 自然人股东
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >