经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:1 嵇晓华 自然人股东, 2 上海挚信投资管理有限公司 法人股东, 3 王艳 自然人股东, 4 陈午 自然人股东, 5 刘旸 自然人股东, 6 姬少亭 自然人股东, 7 姚笛 自然人股东, 8 北京学而思教育科技有限公司 法人股东, 9 吴梦漪 自然人股东
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >