经营范围: 从事加工、制作、设计和生产钢结构(含大型游乐设施的钢结构制作和加工)、多种规格预制钢建筑系统和构件,销售自产产品和提供售后服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
INTERNATIONALENGINEERINGSTRUCTURESLIMITED(香港) | -- | - |
变更前:无
变更后:姓名: BARRY NOEL KIERNAN; 证件名称: ; 证件号码: 099252049; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: GOLDBERG; 证件名称: ; 证件号码: 093166677; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: KEITH G.PEDWELL; 证件名称: ; 证件号码: JL507988; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: MARK WOOD; 证件名称: ; 证件号码: 740206304; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: MC MONAGLE; 证件名称: ; 证件号码: M1340409; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: MCMONAGLE PATRICK; 证件名称: ; 证件号码: L4728709; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: WONG CHOWHUNG; 证件名称: ; 证件号码: 701366851; 性别: 男性; 职务: 董事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-22
更多 >