经营范围: 豆、薯类、水果、蔬菜收购、销售(以上经营范围国家有专项规定的从其规定)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘先伟 | -- | 65.0万元 | 65.0万元 | 65% |
刘少丹 | -- | - | ||
刘少丹 | -- | 35.0万元 | 35.0万元 | 35% |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 于秋红* 执行董事, 2 于秋红* 经理, 3 李廷跃 监事
来源:全球电池网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >