经营范围: 预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、钟表、眼镜、办公用品、体育用品、照相器材、通讯设备、五金日杂、建筑材料、照明灯具、珠宝首饰、工艺品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽的销售。**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈炎 | -- | |||
郑伟 | -- | |||
闻冲 | -- | |||
赵立云 | -- |
变更前:无
变更后:监事,闻冲,1968-08-03;执行董事兼总经理,郑伟,1976-05-17;
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:新多官网 2019-08-29
来源:中化官网 2019-08-28
来源:新浪财经 2019-08-29
中化集团董事长刘德树连续五年入围“中国最具影响力的50位商界领袖”榜
来源:中化官网 2019-08-29
来源:紫罗兰Violet 2019-08-29
来源:中化官网 2019-08-28
更多 >