经营范围: 设计、制作、发布、代理国内各类广告;企业营销策划;房屋中介;会议会展服务;装饰装潢。**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
俞跃 | -- | |||
李晓晶 | -- |
变更前:无
变更后:执行董事,李晓晶,1970-01-12;监事,俞跃,1973-10-04;
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-29
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-29
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-26
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-26
来源:世友官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-29
更多 >