经营范围: 预包装食品兼散装食品、土特产、食用农产品的批发兼零售;餐饮管理服务;餐饮品牌、食品品牌的营销策划***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王建波 | -- | |||
程彤彤 | -- | |||
朱世华 | -- | |||
何超 | -- |
变更前:无
变更后:住所: 上城区江城路233号二楼; 行业: 广告业; 组织机构: 黄士明 职务: 监事; 褚贫 职务: 执行董事兼总经理;
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:板川SAKACO官 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:板川SAKACO官 2019-08-26
来源:微信文章 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >