经营范围: 其他酒(配制酒)生产、销售**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
龚婷 | -- | |||
芦交君 | -- | |||
吕宇怀 | -- |
变更前:无
变更后:执行董事,李晓晶,1970-01-12;监事,俞跃,1973-10-04;
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-29
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-26
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-29
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-29
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-29
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-29
更多 >