经营范围: 市场经营管理服务***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李惠兰 | -- | 5.0人民币万元 | 5.0人民币万元 | - |
刘晓艳 | -- | 5.0人民币万元 | 5.0人民币万元 | - |
孙德龙 | -- | 5.0人民币万元 | 5.0人民币万元 | - |
高宝辉 | -- | 5.0人民币万元 | 5.0人民币万元 | - |
宁夏大禹房地产开发集团有限公司 | -- | 980.0人民币万元 | 980.0人民币万元 | 98% |
变更前:无
变更后:经营期限起2011-08-16;经营期限止2031-08-15
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-20
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >