经营范围: *货运信息配载;工程机械租赁;五金建材、电工电料、水暖配件、砂石料、化工产品(不含危险化学品)、办公用品销售***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐天玉 | -- | |||
曹杰 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 刘麦林* 执行董事, 2 刘麦林* 经理, 3 史肖虎 监事
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
吴欣亮-洲明光电-深圳市洲明科技股份有限公司副总经理兼中国区销售总监介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >