经营范围: 对交通运输业、房地产开发业的投资(以上经营范围需经审批和许可的,凭审批手续和许可证经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王宁虎 | -- | |||
李志学 | -- | |||
靳旭 | -- | |||
雷达 | -- | |||
孟春 | -- |
变更前:无
变更后:董事,安鹏,1975-01-21;董事长,丁凯,1963-01-14;监事,董正斌,1963-08-13;董事,梁泰文,1971-02-19;监事,孟春,1963-02-17;董事,苏建宁,1960-01-13;董事,王宁虎,1962-03-21;监事,赵臣,1959-08-13;
来源:CNPP/买购网 2019-08-28
来源:同兴竹缘官网 2019-08-26
来源:腾达-定江官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:冠珠官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >