经营范围: 生态旅游开发;果蔬、苗木的种植及销售;果蔬采摘;农产品的收购;农业科技领域的技术咨询、技术服务;食品的销售;农业观光旅游;对农业的投资;家禽、鱼类的养殖、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
魏斌 | -- | |||
耿超颖 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 莫立军; 股东: 李建国, 49万; 莫立军, 51万; 组织机构: 李建国 职务: 监事; 莫立军 职务: 执行董事兼总经理;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:德意网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:迪奥DIHOUR官 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >