经营范围: 通信设备零售***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
柴韶罡 | -- |
变更前:无
变更后:监事,朱芳,1993-03-12;执行董事兼总经理,朱嘉伟,1991-04-04;
来源:哈博AIRBOO官 2019-08-29
来源:朝阳CME官网 2019-08-26
来源:哈博AIRBOO官 2019-08-29
来源:朝阳CME官网 2019-08-29
来源:哈博AIRBOO官 2019-08-26
来源:朝阳CME官网 2019-08-26
来源:哈博AIRBOO官 2019-08-29
来源:哈博官网 2019-08-26
更多 >