经营范围: 搬运装卸;机械设备(不含特种设备)租赁。**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
唐凯 | -- | |||
唐伏军 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 王赤宇* 董事长, 2 刘亚凡 董事, 3 孙立标 董事, 4 刘亚凡 经理, 5 许文丽 监事
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:每经网 2019-08-29
来源:中国台州网 2019-08-29
来源:江西科技学院官网 2019-08-27
来源:中华网-财经频道 2019-08-27
来源:新浪乐居 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:大王椰官网 2019-08-19
更多 >