经营范围: 对工业、商业、农业、房地产业、建筑业、文化业、能源业、酒店业的投资及投资咨询服务;投资管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄国强 | -- | |||
黄海龙 | -- |
变更前:无
变更后:高勇;何甲生;崔丽;
来源:房产之窗 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:金帝Kinde官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:金帝Kinde官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:金帝Kinde官网 2019-08-22
更多 >