经营范围: 钢结构建筑设计咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
任宪生 | -- | 2.800000万元 | 2.800000万元 | 20% |
曾玉山 | -- | - | ||
呼济生 | -- | 2.800000万元 | 2.800000万元 | 20% |
张荣跃 | -- | 2.800000万元 | 2.800000万元 | 20% |
张庆宗 | -- | 2.800000万元 | 2.800000万元 | 20% |
变更前:无
变更后:2015-03-03章程备案
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-28
更多 >