经营范围: 管理服务;清洁服务;餐饮服务(凭许可证许可范围及期限从事经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨清德 | -- | 9万元 | 9万元 | 20% |
牟明霞 | -- | 2.25万元 | 2.25万元 | 5% |
吴文昌 | -- | 5.85万元 | 5.85万元 | 13% |
吴文兵 | -- | 2.7万元 | 2.7万元 | 6% |
牟艳 | -- | 5.85万元 | 5.85万元 | 13% |
变更前:无
变更后:钟小科
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
更多 >