经营范围: 矿产物投资;土地房产投资;城市园林绿化、基础工程建设;建材销售、工艺品经营。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
邓春龙 | -- | |||
黄华晶 | -- |
变更前:无
变更后:1.宋学强,2.江双双
来源:网络媒体 2019-08-28
中粮集团宁高宁董事长受聘为“十三五”国家发展规划专家委员会委员
来源:中粮COFCO官网 2019-08-21
来源:中粮COFCO官网 2019-08-29
[中粮我买网]食品业-中粮集团与中国农业科学院签署科技战略合作框架协议
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:三一重工官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:三一集团官网 2019-08-28
更多 >