经营范围: 房地产开发(凭资质证书经营),商品房销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李建军 | -- | |||
祁志顶 | -- | |||
岳根林 | -- | |||
徐艳军 | -- |
变更前:无
变更后:1 朱东山 自然人股东, 2 蒋晏 自然人股东
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:中国东方航空 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:凤凰时尚 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >