经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 孙李成; 组织机构: 孙红星 职务: 执行董事; 孙李成 职务: 总经理; 孙伟 职务: 监事;
来源:磐安新闻网 2019-08-29
来源:福人官网 2019-08-29
来源:福人官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:福人官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >