经营范围: 冷冻(藏)食品。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
姚文新 | -- | |||
黄玉莺 | -- | |||
莆田市涵江区排污管理站 | -- | |||
李文焰 | -- |
变更前:无
变更后:郑春森
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >