经营范围: 教育咨询、企业管理咨询、人力资源信息咨询;教育资源开发、教育项目策划与推广;文化展览展示服务;对教育行业进行投资;企业营销策划、市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐顺昌 | -- | |||
余寿宁 | -- | |||
丘燕河 | -- |
变更前:无
变更后:李路燕
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:今顶Kind官网 2019-08-27
来源:今顶Kind官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >