经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
席银生 | -- | 50万元 | 50万元 | 10% |
席建忠 | -- | 300万元 | 300万元 | 60% |
曹云峰 | -- | 50万元 | 50万元 | 10% |
席建峰 | -- | 50万元 | 50万元 | 10% |
王小红 | -- | 50万元 | 50万元 | 10% |
变更前:无
变更后:岳松霞;李桂连;
来源:帅丰SANFER官 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:微信文章 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-28
来源:帅丰官网 2019-08-29
更多 >