经营范围: 批发、零售:食品(依据食品药品监管部门核发的食品流通许可证开展经营活动)、农副产品(不含冷冻、冷藏、制冷)、日用百货、五金、交电、办公用品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
罗清法 | -- | |||
赵培培 | -- |
变更前:无
变更后:注册资本: 15515.412万人民币元; 实收资本: 15515.412万人民币元; 股东: 淳安千岛湖建设集团有限公司等37家, 4939.99万; 严迅建等357名职工社员股, 2954.534万; 方仙法等1645名社员股, 7620.888万; 组织机构: 曹塘 职务: 理事; 陈全水 职务: 理事长; 何柏林 职务: 理事; 黄东兴 职务: 理事; 黄东兴 职务: 副总经理; 姜富明 职务: 监事; 姜水娥 职务: 监事; 凌建平 职务: 监事; 邵爱群 职务: 理事; 汪爱祥 职务: 监事; 王林桂 职务: 监事; 王敏军 职务: 理事; 严承淳 职务: 监事; 叶百镏 职务: 理事; 余荣斌 职务: 理事; 张飞燕 职务: 监事; 郑团建 职务: 理事;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >