经营范围: 物业管理(凭资质经营)。批发、零售、代购代销:建筑材料。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
蒋亮 | -- | |||
赵瑞泉 | -- | |||
彭葆华 | -- | |||
于月霖 | -- | |||
辛悦娟 | -- |
变更前:无
变更后:经营起始期限:2000-07-17 经营结束期限:2018-12-31
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >