经营范围: 投资管理、投资咨询(不含金融、债券、期货)、商务信息咨询、市场营销策划、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张玉华 | -- | |||
胡爱嘉 | -- | |||
王建臻 | -- | |||
董国光 | -- | |||
孙克松 | -- |
变更前:无
变更后:股东名录: 法人股东: 自然人股东:陈桂国 4 董国光 4 郭玉群 4 胡爱嘉 22 纪丽萍 2 纪美玲 1 贾允海 2 金大一 10 李建刚 2 鲁帅 1 马艳凤 2 米庆华 8 牟梅 2 石忠雪 3 宋延平 17 宋延伟 366 孙克松 9 万德克 16 王崇存 2 王建臻 10 王天韶 1 王闻英 3 徐敏 1 徐云 2 张鹏 1 张卫涛 1 张晓明 6 张玉华 1 郑青春 1 逄明馨 16
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >