经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:林春旺,董事,聘用, ;林冬云,监事,选举, ;刘小锋,董事,聘用, ;刘小兰,董事长,选举,是;唐炜如,董事兼经理,选举, ;吴新艳,董事,选举, ;
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:中金在线-财经频道 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-24
来源:板川SAKACO官 2019-08-26
更多 >