经营范围: 教育咨询(不含出国留学及中介咨询);文化艺术交流咨询;企业管理咨询;商务信息咨询;展览策划(以上项目国家有专项规定涉及前置审批许可的除外)***。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:何毅平(清算组成员) 龚书平(监事) 周富裕(总经理) 文勇(清算组成员) 张明(清算组负责人) 文勇(执行(常务)董事)
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:板川SAKACO官 2019-08-27
来源:板川SAKACO官 2019-08-26
来源:微信文章 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >