经营范围: 矿业投资;矿产品加工、销售。***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
朱奕霏 | -- | |||
朱奕龙 | -- | |||
朱奕龙 | -- | |||
朱奕霏 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 周恩明; 组织机构: 曾海艳 职务: 经理; 章文君 职务: 监事; 周恩明 职务: 执行董事;
来源:群喜官网 2019-08-29
来源:新民网-时尚频道 2019-08-28
来源:太平洋时尚网-健康 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:立马官网 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >