经营范围: 医疗投资及管理、生物药品开发、医疗设备销售、国际贸易、企业投资***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
蒋勇 | -- | |||
谭元格 | -- | |||
苏金山 | -- | |||
吴海锋 | -- | |||
苏剑洪 | -- |
变更前:无
变更后:郁东明;赵凤华;杨同安;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >