经营范围: 企业形象设计、市场营销策划、图文设计制作、摄影摄像服务;广告设计、制作、代理、发布;光盘制作;互联网信息服务;摄影器材、音响设备及器材销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李江宏 | -- | |||
李海宏 | -- |
变更前:无
变更后:500.0000(万元)
来源: 2019-08-19
Patrizio di Marco-Gucci集团总裁兼首席执行官介绍
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
David Kohler-科勒卫浴-科勒全球厨卫集团总裁介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
更多 >