经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
牟宗岩 | -- | |||
周德刚 | -- | |||
李海林 | -- | |||
郭长堂 | -- |
变更前:无
变更后:姓名:郭长堂,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:371102************,联系电话:;姓名:李海林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:371102************,联系电话:***********077;
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >