经营范围: 医院管理咨询;以自有资金对外投资;社会经济咨询(不含金融、证券、期货投资咨询及中介)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李兆朋 | -- |
变更前:无
变更后:蒙文武,执行董事兼经理,选举,是;祝高翔,监事,, ;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >