经营范围: 企业管理咨询,市场调查,经济贸易咨询,市场管理,会议及展览展示服务,建筑机械设备租赁(不含特种设备),汽车租赁,办公设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨红丽 | -- | |||
杨洋 | -- | |||
王涛 | -- | |||
杨俊 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 刘晓* 执行董事, 2 刘晓* 经理, 3 武选 监事
来源:同益TONGYI官 2019-08-26
来源:同益TONGYI官 2019-08-29
来源:同益TONGYI官 2019-08-25
来源:同益TONGYI官 2019-08-29
来源:同益TONGYI官 2019-08-29
来源:同益TONGYI官 2019-08-28
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-29
来源:同益TONGYI官 2019-08-28
更多 >