经营范围: 煤炭(经营期限至2007年4月16日)、建筑材料、铁矿石、铁矿粉、畜产品、农副产品(不含国家专营产品)购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张明刚 | -- | |||
伊廷楷 | -- |
变更前:无
变更后:王光春
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
希思黎全能乳液全球总裁PHILIPPE d‘ORNANO访谈
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >