经营范围: 农业技术咨询、服务;林业技术咨询、服务;农业新技术的推广;经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
顾业梁 | -- | |||
贺庆龙 | -- | |||
闫磊 | -- | |||
成继敏 | -- |
变更前:无
变更后:张明;宁长春;
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:板川SAKACO官 2019-08-27
来源:板川SAKACO官 2019-08-26
来源:板川SAKACO官 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:微信文章 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >