经营范围: 企业管理咨询、商务咨询、投资咨询、电子商务信息咨询、文化信息咨询(以上经营项目均不含金融、证券、期货、保险、融资业务);市场营销策划、企业形象设计、项目策划;会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张新翠 | -- | |||
孙彬 | -- | |||
孙文亮 | -- |
变更前:无
变更后:董事长兼总经理,陈锐东;董事,李春子;副董事长,王文思;监事,曾奕滨;
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:慧聪电子网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:林内Rinnai官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >