经营范围: 煤炭(有效期至2013年12月31日)(有效期限以许可证为准)。焦碳、钢材、木材、水泥、五金机电设备(不含特种设备)、矿用设备、化工产品(不含危险品)、水泥熟料销售 (以上涉及许可经营的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨勇 | -- | |||
王士军 | -- |
变更前:无
变更后:负责人:孙业利; 成员:潘瑞华; 成员:朱金友; 成员:万绪娥; 成员:姜丕耀;
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:晨光官网 2019-08-27
来源:OUR奥华官网 2019-08-21
来源:OUR奥华官网 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
更多 >