经营范围: 代办总公司业务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 金谷勉* 董事长, 2 松田豊彦 董事, 3 冨川清 董事, 4 金谷勉* 经理, 5 长田修 监事
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >