经营范围: 投资管理(除股权投资和股权投资管理),投资咨询,企业管理咨询,商务咨询,会务服务,展览展示服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
庄毅 | -- | |||
肖寅 | -- | |||
张金锋 | -- | |||
吴品高 | -- | |||
黄锋 | -- |
变更前:无
变更后:2015-02-04章程备案
来源:华尔康官网 2019-08-29
来源:华尔康官网 2019-08-24
来源:斯洛登SMLMO自 2019-08-28
来源:微信文章 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-25
来源:微信文章 2019-08-25
来源:微信文章 2019-08-28
来源:微信文章 2019-08-29
更多 >